PEREZ VILA EDUARDO
Informe ejecutivo de PEREZ VILA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PEREZ VILA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES Y ARIDOS LA BARCA SA | Apoderado Solidario | 01/02/2024 | |
PREBETONG LUGO HORMIGONES SA | Secretario | 26/01/2024 | |
PREBETONG LUGO SA | Secretario | 26/01/2024 | |
CEMENTOS ASMENT EAA SL | Apoderado Solidario | 08/01/2024 | |
COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/11/2022 | |
VOTORANTIM CIMENTOS EAA INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/02/2022 | |
PREBETONG LUGO HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/02/2022 | |
PREBETONG LUGO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/02/2022 | |
COMERCIAL COSMOS SUR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2022 | |
PREBETONG ARIDOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PEREZ VILA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEREZ VILA EDUARDO
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS LA BARCA SA
Apoderado Solidario
- Diaz Galvez Marta
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lamas Iglesias Jose Maria
- Perez Vila Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563, L 2563, F 159, S 8, H PO 27327, I/A 56 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-28-36
Empresa: PREBETONG LUGO HORMIGONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
- Perez Vila Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 526 , F 80, S 8, H LU 10158, I/A 54 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-27
Empresa: PREBETONG LUGO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
- Perez Vila Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518 , F 132, S 8, H LU 2579, I/A 125 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-27
Empresa: CEMENTOS ASMENT EAA SL
Apoderado Solidario
- Diaz Galvez Marta
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Perez Vila Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3836, L 3836, F 203, S 8, H PO 54044, I/A 27 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-36
Empresa: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalvo Juan
- Antunes Pinto Mario Miguel Abrantes
- Azorin Varela Tomas
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrasco Castillo German
- Carrillo Garcia Alberto
- Fernandez Gomez Del Castillo Fernando
- Fraga Pumar Alberto
- Gandoy Fernandez Maria
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lores Ventin Fernando
- Marra De Sousa Rodrigo
- Moreno Rodriguez Alma Maria
- Perez Vila Eduardo
- Prada Palomar Israel De
- Punzon Rodriguez Pablo
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Svaiter Alan
- Valcarcel Vazquez Maria Saleta
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146, L 5053, F 65, S 8, H MA166257, I/A 16 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-29
Empresa: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SUR SL
Letrado Asesor
- Perez Vila Eduardo
Secretario No Consejero
- Perez Vila Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146, L 5053, F 65, S 8, H MA166257, I/A 16 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-29
Empresa: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalvo Juan
- Alvarez Cascos Garcia Mauriño Enrique
- Antunes Pinto Mario Miguel Abrantes
- Azorin Varela Tomas
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrasco Castillo German
- Carrillo Garcia Alberto
- Fernandez Gomez Del Castillo Fernando
- Fraga Pumar Alberto
- Gandoy Fernandez Maria
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Moreno Rodriguez Alma Maria
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Valcarcel Vazquez Maria Saleta
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146, L 5053, F 62, S 8, H MA166257, I/A 12 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA SUR SL
Administrador Judicial
- Perez Vila Eduardo
Consejero Delegado Mancomunado
Letrado Asesor
- Perez Vila Eduardo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6146, L 5053, F 60, S 8, H MA166257, I/A 10 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-29
Empresa: COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalvo Juan
- Alvarez Cascos Garcia Mauriño Enrique
- Antunes Pinto Mario Miguel Abrantes
- Azorin Varela Tomas
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrillo Garcia Alberto
- Garcia De La Cruz Y Pineda De Las Infantas Fernand
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Marin Recio Juan Carlos
- Moreno Rodriguez Alma Maria
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Queipo De Llano Lopez Cozar Alfonso
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6014, L 4921, F 208, S 8, H MA 20365, I/A 143 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-29
Empresa: CEMENTOS ANTEQUERA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalvo Juan
- Alcantara Garcia Rafael
- Alcantara Garcia Rafael
- Alcantara Garcia Rafael
- Arruda Boggio Carlos Eduardo
- Arruda Boggio Carlos Eduardo
- Arruda Boggio Carlos Eduardo
- Arruda Boggio Carlos Eduardo De
- Arruda Boggio Carlos Eduardo De
- Arruda Boggio Carlos Eduardo De
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Christiansen Thoger Kobke
- Christiansen Thoger Kobke
- Corredoira Trobajo Laura
- Corredoira Trobajo Laura
- Corredoira Trobajo Laura
- Corredoira Trobajo Laura
- De La Vega Rivera Jose
- De La Vega Rivera Jose
- De La Vega Rivera Jose
- Dominguez Castillo Evaristo Andres
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Fernandez Gomez Del Castillo Fernando
- Fernandez Gomez Del Castillo Fernando
- Fernandez Gomez Del Castillo Fernando
- Filho Osvaldo Ayres
- Filho Osvaldo Ayres
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Lendoiro Fernandez Eduardo
- Lendoiro Fernandez Eduardo
- Lendoiro Fernandez Eduardo
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lores Ventin Fernando
- Lorez Ventin Fernando
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Morassutti Persio
- Morassutti Persio
- Morassutti Persio
- Morassutti Persio
- Perez Vila Eduardo
- Prada Palomar Israel
- Prada Palomar Israel De
- Prada Palomar Israel De
- Prada Palomar Israel De
- Punzon Rodriguez Pablo
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Svaiter Alan
- Svaiter Alan
- Viedma Janer Juan Carlos
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
- Wagner Jorge Alejandro
Apoderado
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5590, L 4497, F 153, S 8, H MA 36359, I/A 62 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2022-59-29
VER MAS ACTOS
Información de PEREZ VILA EDUARDO
Mostramos los datos de PEREZ VILA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEREZ VILA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos