LORENZO RODRIGUEZ JOSE MARCELINO
Informe ejecutivo de LORENZO RODRIGUEZ JOSE MARCELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LORENZO RODRIGUEZ JOSE MARCELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREBETONG ARIDOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2022 | |
HORMIGONES Y ARIDOS LA BARCA SA | Apoderado | 03/12/2020 | |
PREBETONG ARIDOS SL | Apoderado | 01/12/2020 |
VINCULACIONES DE LORENZO RODRIGUEZ JOSE MARCELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LORENZO RODRIGUEZ JOSE MARCELINO
Empresa: PREBETONG ARIDOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Dacuña Gonzalez David
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lago Herrero Angel Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorenzo Rodriguez Jose Marcelino
- Marin Recio Juan Carlos
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Quiñones Costas Jose
- Rego Paz Francisco
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4264, L 4264, F 199, S 8, H PO 45268, I/A 55 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-36
Empresa: HORMIGONES Y ARIDOS LA BARCA SA
Apoderado
- Lorenzo Rodriguez Jose Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2563, L 2563, F 155, S 8, H PO 27327, I/A 51 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-36
Empresa: PREBETONG ARIDOS SL
Apoderado
- Lorenzo Rodriguez Jose Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4264, L 4264, F 198, S 8, H PO 45268, I/A 51 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-36
Información de LORENZO RODRIGUEZ JOSE MARCELINO
Mostramos los datos de LORENZO RODRIGUEZ JOSE MARCELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LORENZO RODRIGUEZ JOSE MARCELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos