QUIÑONES COSTAS JOSE
Informe ejecutivo de QUIÑONES COSTAS JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUIÑONES COSTAS JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREBETONG ARIDOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/01/2022 | |
PREBETONG ARIDOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2019 |
VINCULACIONES DE QUIÑONES COSTAS JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUIÑONES COSTAS JOSE
Empresa: PREBETONG ARIDOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Dacuña Gonzalez David
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lago Herrero Angel Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorenzo Rodriguez Jose Marcelino
- Marin Recio Juan Carlos
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Quiñones Costas Jose
- Rego Paz Francisco
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4264, L 4264, F 199, S 8, H PO 45268, I/A 55 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-36
Empresa: PREBETONG ARIDOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo
- Llera Gegundez Marco Antonio
- Marin Recio Juan Carlos
- Morassutti Persio
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Quiñones Costas Jose
- Rego Paz Francisco
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4182, L 4182, F 192, S 8, H PO 45268, I/A 42 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-36
Información de QUIÑONES COSTAS JOSE
Mostramos los datos de QUIÑONES COSTAS JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUIÑONES COSTAS JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos