MORENO DIAZ ANDRES LUIS
Informe ejecutivo de MORENO DIAZ ANDRES LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 20
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MORENO DIAZ ANDRES LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RCD LA GAÑANIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/10/2023 | |
RCD LA GAÑANIA SL | Consejero | 19/10/2023 | |
RCD LA GAÑANIA SL | Presidente | 19/10/2023 | |
COMERCIAL COSMOS SUR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/01/2022 | |
MORTEROS DE GALICIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/01/2022 | |
PREBETONG HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/01/2022 | |
VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/11/2021 | |
COMERCIAL COSMOS SUR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/02/2019 | |
PREBETONG HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2019 | |
MORTEROS DE GALICIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MORENO DIAZ ANDRES LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO DIAZ ANDRES LUIS
Consejero
- Alcantara Garcia Rafael
- Moreno Diaz Andres Luis
Secretario
- Moreno Diaz Andres Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 61, I/A 39 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-38
Empresa: RCD LA GAÑANIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Artiles Moraga Jose Julio
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Dominguez Luis Juan Pablo
- Moreno Diaz Andres Luis
- Wolgeschaffen Lopez Jaime
Consejero
- Artiles Moraga Jose Julio
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Dominguez Luis Juan Pablo
- Moreno Diaz Andres Luis
- Wolgeschaffen Lopez Jaime
Presidente
- Moreno Diaz Andres Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3884 , F 56, S 8, H TF 70958, I/A 1 (19/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-38
Empresa: COMERCIAL COSMOS SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalvo Juan
- Alcantara Garcia Rafael
- Antunes Pinto Mario Miguel Abrantes
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Fernandez Gomez Castillo Fernando
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Moreno Diaz Andres Luis
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Vega Rivera Jose
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 71, S 8, H CO 19995, I/A 58 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-14
Empresa: MORTEROS DE GALICIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Moreno Diaz Andres Luis
- Perez Vidal Oscar
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Deibe Juan Carlos
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4264, L 4264, F 179, S 8, H PO 32806, I/A 45 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-36
Empresa: PREBETONG HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Dacuña Gonzalez David
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Marin Recio Juan Carlos
- Moreno Diaz Andres Luis
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rayego Fernandez Raul
- Requena Armas Miguel Angel
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Rodriguez Fernandez Javier
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227, L 4227, F 150, S 8, H PO 4864, I/A 143 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-36
Empresa: VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Aguilera Grijalvo Juan
- Alcantara Garcia Rafael
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Carrillo Garcia Alberto
- De La Vega Rivera Jose
- Fernandez Gomez Del Castillo Fernando
- Fraga Pumar Alberto
- Gandoy Fernandez Maria
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Liebanas Mendez Antonio
- Moreno Diaz Andres Luis
- Perez Vidal Oscar
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Santoalla Lorenzo Jaime
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Valcarcel Vazquez Maria Saleta
- Viedma Leiva Pablo Andres
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3248, L 3248, F 173, S 8, H PO 5391, I/A 241 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-227-36
Consejero
- Alcantara Garcia Rafael
- Moreno Diaz Andres Luis
Secretario
- Moreno Diaz Andres Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2472 , F 135, S 8, H TF 61, I/A 36 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-38
Empresa: COMERCIAL COSMOS SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcantara Garcia Rafael
- Antunes Pinto Mario Miguel Abrantes
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Corredoira Trobajo Laura
- Fernandez Gomez Castillo Fernando
- Gandoy Fernandez Maria
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Moreno Diaz Andres Luis
- Perez Vila Eduardo
- Persio Morassutti
- Punzon Rodriguez Pablo
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Rodriguez Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Svaiter Alan
- Vega Rivera Jose
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 223, S 8, H CO 19995, I/A 47 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-14
Empresa: MORTEROS DE GALICIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Lendoiro Fernandez Eduardo
- Morassutti Persio
- Moreno Diaz Andres Luis
- Perez Vidal Oscar
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Deibe Juan Carlos
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4180, L 4180, F 215, S 8, H PO 32806, I/A 39 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-36
Empresa: PREBETONG HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Marin Recio Juan Carlos
- Morassutti Persio
- Moreno Diaz Andres Luis
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Requena Armas Miguel Angel
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227, L 4227, F 140, S 8, H PO 4864, I/A 133 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-36
VER MAS ACTOS
Información de MORENO DIAZ ANDRES LUIS
Mostramos los datos de MORENO DIAZ ANDRES LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO DIAZ ANDRES LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos