RODRIGUEZ RIO MIGUEL FRANCISCO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RIO MIGUEL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ RIO MIGUEL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMENTOS COSMOS SUR SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RIO MIGUEL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RIO MIGUEL FRANCISCO
Empresa: COMERCIAL COSMOS SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodriguez Rio Miguel Francisco
- Vega Rivera Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 75, S 8, H CO 19995, I/A 60 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-14
Empresa: COMERCIAL COSMOS SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalvo Juan
- Alcantara Garcia Rafael
- Antunes Pinto Mario Miguel Abrantes
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Fernandez Gomez Castillo Fernando
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Moreno Diaz Andres Luis
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rodriguez Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Vega Rivera Jose
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2671 , F 71, S 8, H CO 19995, I/A 58 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-14
Empresa: COMERCIAL COSMOS SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcantara Garcia Rafael
- Antunes Pinto Mario Miguel Abrantes
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Corredoira Trobajo Laura
- Fernandez Gomez Castillo Fernando
- Gandoy Fernandez Maria
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Moreno Diaz Andres Luis
- Perez Vila Eduardo
- Persio Morassutti
- Punzon Rodriguez Pablo
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Rodriguez Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Svaiter Alan
- Vega Rivera Jose
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2331 , F 223, S 8, H CO 19995, I/A 47 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-14
Empresa: COMERCIAL COSMOS SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcantara Garcia Rafael
- Arruda Boggio Carlos Eduardo
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Corredoira Trobajo Laura
- Dominguez Castillo Evaristo Andres
- Fernandez Gomez Castillo Fernando
- Gandoy Fernandez Maria
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Moreno Diaz Andres Luis
- Persio Morassutti
- Punzon Rodriguez Pablo
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Rodriguez Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Vega Rivera Jose
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 222, S 8, H CO 19995, I/A 40 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-14
Empresa: COMERCIAL COSMOS SUR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcantara Garcia Rafael
- Arruda Boggio Carlos Eduardo
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Corredoira Trobajo Laura
- Dominguez Castillo Evaristo Andres
- Fernandez Gomez Castillo Fernando
- Gandoy Fernandez Maria
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Moreno Diaz Andres Luis
- Persio Morassutti
- Punzon Rodriguez Pablo
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Rodriguez Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Vega Rivera Jose
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 85, S 8, H CO 19995, I/A 36 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-14
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalvo Juan
- Alcantara Garcia Rafael
- Arruda Boggio Carlos Eduardo
- Ayres Filho Osvaldo
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Corredoira Trobajo Laura
- Dominguez Castillo Evaristo Andres
- Gandoy Fernandez Maria
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Luis Romero Jose Manuel
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Moreno Diaz Andres Luis
- Paredes Seoane Julio Cesar
- Punzon Rodriguez Pablo
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Rodriguez Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Viedma Janer Fernando
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2225 , F 137, S 8, H CO 18451, I/A 41 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-14
Empresa: CEMENTOS DE ANDALUCIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguilera Grijalbo Juan
- Arruda Boggio Carlos Eduardo
- Ayres Filho Osvaldo
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Corredoira Trobajo Laura
- Dominguez Castillo Evaristo Andres
- Gandoy Fernandez Maria
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Paredes Seoane Julio Cesar
- Punzon Rodriguez Pablo
- Ramirez Fenosa Juan Jose
- Rodriguez Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Carmen
- Rosales Vallejo Ana Maria
- Viedma Janer Fernando
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2329 , F 72, S 8, H CO 19995, I/A 26 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-14
Información de RODRIGUEZ RIO MIGUEL FRANCISCO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RIO MIGUEL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RIO MIGUEL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos