REQUENA ARMAS MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de REQUENA ARMAS MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REQUENA ARMAS MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREBETONG HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/01/2022 | |
PREBETONG HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/01/2019 | |
PREBETONG HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2017 | |
PREBETONG HORMIGONES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2015 |
VINCULACIONES DE REQUENA ARMAS MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REQUENA ARMAS MIGUEL ANGEL
Empresa: PREBETONG HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Dacuña Gonzalez David
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Gomez Rodriguez Maria Paz
- Gregorio Ribeiro Noelia
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Marin Recio Juan Carlos
- Moreno Diaz Andres Luis
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Rayego Fernandez Raul
- Requena Armas Miguel Angel
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Rodriguez Fernandez Javier
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Sousa Pelicano Antonio Miguel
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227, L 4227, F 150, S 8, H PO 4864, I/A 143 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-36
Empresa: PREBETONG HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrantes Antunes Pinto Mario Miguel
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Marin Recio Juan Carlos
- Morassutti Persio
- Moreno Diaz Andres Luis
- Pazos Garcia David
- Perez Vila Eduardo
- Punzon Rodriguez Pablo
- Requena Armas Miguel Angel
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Svaiter Alan
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4227, L 4227, F 140, S 8, H PO 4864, I/A 133 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-10-36
Empresa: PREBETONG HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- De Arruda Boggio Carlos-eduardo
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Garcia Noya Marino
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Morassutti Persio
- Moreno Diaz Andres Luis
- Punzon Rodriguez Pablo
- Requena Armas Miguel Angel
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4018, L 4018, F 44, S 8, H PO 4864, I/A 123 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-36
Empresa: PREBETONG HORMIGONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bermejo Alvarez Carlos-isidro
- Carrera Villalon Jose Miguel
- Casanova Gonzalez Jose Manuel
- Christiansen Thoger Kobke
- De Arruda Boggio Carlos-eduardo
- Dominguez Del Castillo Evaristo Andres
- Garcia Noya Marino
- Gomez Fernandez Jesus Manuel
- Lago Herrero Andres Jesus
- Lendoiro Fernandez Eduardo Adolfo
- Lorente Fuentes Cesar Francisco
- Madsen Sven-erik-oppelstrup
- Morassutti Persio
- Moreno Diaz Andres Luis
- Punzon Rodriguez Pablo
- Requena Armas Miguel Angel
- Rodriguez Del Rio Miguel Francisco
- Roncero Martin Maria Del Carmen
- Wagner Jorge Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3244, L 3244, F 194, S 8, H PO 4864, I/A 118 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-36
Empresa: HORMICEMEX SA
Apoderado Solidario
- Acebes Fernandez Francisco
- Balbino Alonso Santiago
- Bernabeu Ruiz Rafael
- Bragulat Vila Mario
- Campos Vidal Fernando
- Carmona Garcia Ignacio
- Dominguez Blasco Javier
- Durante Ruiz Antonio De Padua
- Esteve Vicens Victor
- Ferer Gene Gil
- Ferrer Martinez Juan
- Gallego Tortosa David
- Galloway Alonso Inmaculada
- Garcia Bello Francisco
- Garcia Sanchez Jose
- Herrera Concepcion Jose Manuel
- Jorge Hernandez Antonio Jesus
- Lemes Carreño Florentin
- Marques Bellido Angel J
- Martin Martin Angel Jesus
- Martin Mora Enrique
- Mascaro Piedrabuena Marcos
- Medina Vera Juan
- Najera Collado Daniel
- Panzano Barbero Marta
- Requena Armas Miguel Angel
- Rodriguez Rodriguez Joaquin
- Roque Martin Victor Manuel
- Sanchez Torres Jose Angel
- Tante Romo Luis
- Tejeira Sambade Javier
- Toledo Fumero Sebastian
- Vendrell Ferret Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21951 , F 158, S 8, H M 126127, I/A 145 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Información de REQUENA ARMAS MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de REQUENA ARMAS MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REQUENA ARMAS MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos