DELGADO PALOMINO CARLOS
Informe ejecutivo de DELGADO PALOMINO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DELGADO PALOMINO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/03/2015 |
VINCULACIONES DE DELGADO PALOMINO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO PALOMINO CARLOS
Empresa: JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35984 , F 120, S 8, H M 646544, I/A 14 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35984 , F 118, S 8, H M 646544, I/A 8 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
Empresa: JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL
Apoderado Mancomunado
- Delgado Palomino Carlos
- Jean Philippe De-waele
- Mario Del Natale
- Michael David Wysong
- Olivier Brouet
- Patrick Nettesheim
- Verena Mueller Seils
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 200, S 8, H B 6045, I/A 99 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Empresa: JOHNSON CONTROLS VALLADOLID SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Auzepy Eric
- Brouet Oliver
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Coch Milan
- Del Natale Mario
- Fernandez Martinez Ana Maria
- Garcia Comendador Alonso Julian Pedro
- Halamcek Vladimir
- Karcher Katja
- Kovalcik Martin
- Kozakova Martina
- Marcos Durantez Angel Jose
- Mayorga Cendra Arturo Maria
- Nettesheim Patrick
- Orobia Enfedaque Jose Luis
- Philippe De Waele Jean
- Sosova Silvia
- Telepovski Michal
- Trembova Zuzana
- Wysong Michael David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 112, S 8, H VA 1780, I/A 75 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-47
Empresa: JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Arana Jose Luis
- Arana Jose Luis
- Arana Jose Luis
- Arana Jose Luis
- Arnau Aguilar Sergio
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- De Santander Habig Alfredo
- Dehler Magdalena
- Delgado Palomino Carlos
- Escolar Carles Pere
- Escolar Carles Pere
- Esparza Herraiz Javier
- Fassbender Juergen
- Fernandez Martinez Ana Maria
- Grossova Iveta
- Guillen Molina Alicia
- Herreros Lopez Begoña
- Kohmann Petra
- Liptak Lubos
- Matthias Millers
- Mayorga Cendra Arturo Maria
- Peinado Dominguez Juan
- Tejerina Espla Jose Luis
- Tejerina Espla Jose Luis
- Tejerina Espla Jose Luis
- Tejerina Espla Jose Luis
- Viñuales Larraz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32295 , F 119, S 8, H M 581286, I/A 6 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: JOHNSON CONTROLS ALAGON SA
Apoderado Mancomunado
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Castella Salat Juan Carlos
- Delgado Palomino Carlos
- Esparza Herraiz Javier
- Esparza Herraiz Javier
- Fernandez Martinez Ana Maria
- Gil Arauzo Jesus Javier
- Gil Arauzo Jesus Javier
- Gil Arauzo Jesus Javier
- Gil Arauzo Jesus Javier
- Mayorga Cendra Arturo
- Pamies Loste Eduardo
- Pamies Loste Eduardo
- Pamies Loste Eduardo
- Pamies Loste Eduardo
- Peinado Dominguez Juan
- Salinas Sanchez Jesus
- Viñuales Larraz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 127, S 8, H Z 12880, I/A 64 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-50
Empresa: JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 194, S 8, H B 6045, I/A 89 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-08
Empresa: JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 194, S 8, H B 6045, I/A 89 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-08
Empresa: JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL
Apoderado Mancomunado
- Delgado Palomino Carlos
- Jean Philippe De-waele
- Mario Del Natale
- Michael David Wysong
- Olivier Brouet
- Patrick Nettesheim
- Verena Mueller Seils
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 193, S 8, H B 6045, I/A 86 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-08
Empresa: JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 192, S 8, H B 6045, I/A 85 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-82-08
VER MAS ACTOS
Información de DELGADO PALOMINO CARLOS
Mostramos los datos de DELGADO PALOMINO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO PALOMINO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos