TORRES FERRER CRISTIAN
Informe ejecutivo de TORRES FERRER CRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE TORRES FERRER CRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/08/2015 |
VINCULACIONES DE TORRES FERRER CRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TORRES FERRER CRISTIAN
Empresa: TOCOSA 2007 CORPORATION SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1675, L 1236, F 114, S 8, H CS 37634, I/A 9 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-12
Empresa: TOCOSA 2007 CORPORATION SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1675, L 1236, F 113, S 8, H CS 37634, I/A 8 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-12
Empresa: TOCOSA 2007 CORPORATION SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1675, L 1236, F 113, S 8, H CS 37634, I/A 8 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-107-12
Empresa: JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35984 , F 118, S 8, H M 646544, I/A 8 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-28
Empresa: JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SPAIN SL
Apoderado
- Gomez Garcia Onieva Elena
- Torres Ferrer Cristian
- Torres Ferrer Dagmar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32295 , F 224, S 8, H M 581286, I/A 17 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-28
Empresa: ADIENT FABRICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gomez Garcia Onieva Elena
- Torres Ferrer Cristian
- Torres Ferrer Dagmar
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9807, L 7089, F 223, S 8, H V 77480, I/A 36 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-46
Empresa: TOCOSA 2007 CORPORATION SL
Consejero
- Torres Ferrer Cristian
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1675, L 1236, F 113, S 8, H CS 37634, I/A 5 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-117-12
Empresa: JOHNSON CONTROLS CALATORAO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torres Ferrer Cristian
- Torres Ferrer Dagmar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3820 , F 167, S 8, H Z 19086, I/A 60 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-50
Empresa: JOHNSON CONTROLS VALLADOLID SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torres Ferrer Cristian
- Torres Ferrer Dagmar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 111, S 8, H VA 1780, I/A 74 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-47
Empresa: JOHNSON CONTROLS VALLADOLID SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Torres Ferrer Cristian
- Torres Ferrer Dagmar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 113, S 8, H VA 1780, I/A 76 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-47
VER MAS ACTOS
Información de TORRES FERRER CRISTIAN
Mostramos los datos de TORRES FERRER CRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TORRES FERRER CRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos