DEL NATALE MARIO
Informe ejecutivo de DEL NATALE MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 59
Empresas inactivas: 19
CARGOS DE DEL NATALE MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 02/08/2024 | |
TYCO INTEGRATED SECURITY SL | Apoderado | 17/10/2023 | |
TYCO INTEGRATED FIRE AND SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA | Apoderado | 04/10/2023 | |
TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS BV | Apoderado Mancomunado | 20/09/2023 | |
SHOPPERTRAK IBERICA SL | Apoderado | 22/06/2023 | |
TYCO INTEGRATED FIRE AND SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado | 07/02/2023 | |
JOHNSON CONTROLS COMPONENTS SL | Apoderado Mancomunado | 04/02/2023 | |
JOHNSON CONTROLS COMPONENTS HOLDING SL | Apoderado Mancomunado | 03/02/2023 | |
TYCO INTEGRATED FIRE AND SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado | 09/06/2021 | |
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS | Apoderado Mancomunado | 09/05/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DEL NATALE MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL NATALE MARIO
Empresa: JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 46201, I/A 120 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 46201, I/A 120 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: SENSORMATIC SECURITY SOLUTIONS SL
Apoderado
- Brouet Olivier Gerard
- Conesa Alonso Alberto
- Del Natale Mario
- Fajardo Bernabei Oriana Paola
- Ghislain De Waele Jean-philippe Marie
- Jain Aarti
- Llamas Camacho Guillermo Rafael
- Losada Sanchez Sabela
- Moiz Abdoul
- Nuñez Gonzalez Miguel Angel
- Raguwanshi Sunita
- Saez Perez Rocio
- SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA
- Segrelles Die Juan
- Tan Sue Een Jennifer
- Torrejon Luna Santiago
- Wooding Nicholas Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44357 , F 96, S 8, H M 781775, I/A 6 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Empresa: TYCO INTEGRATED SECURITY SL
Apoderado
- Arroyo Martin Ricardo Luis
- Aslam Amin
- Asopa Mukesh
- Brouet Olivier Gerard
- Cruz Rosell Luis
- De Waele Jean-philippe
- Del Natale Mario
- Dominguez Cepeda Montserrat
- Dubey Poonam
- Mayorga Cendra Arturo Maria
- Pinilla Gallego Raquel
- Rodriguez Antibon Carlos
- Sivaprakasam Yuvaraj
- Tan Sue Jennifer
- Vishnu Raut Rakesh
- Zubizarreta Sanz Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45650 , F 122, S 8, H M 219133, I/A 123 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Empresa: TYCO INTEGRATED SECURITY SL
Apoderado Mancomunado
- Arroyo Martin Ricardo Luis
- Asopa Mukesh
- Brouet Olivier Gerard
- Cruz Rosell Luis
- De Waele Jean-philippe Marie Ghislain
- Del Natale Mario
- Dominguez Cepeda Montserrat
- Gumdel Manoj Shamsundar
- Kannadasan Dhanasekharan
- Mayorga Cendra Arturo Maria
- Rodriguez Antibon Carlos
- Tan Sue Een Jennifer
- Zubizarreta Sanz Ana Isabel
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45650 , F 122, S 8, H M 219133, I/A 123 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Apoderado
- Arroyo Martin Ricardo Luis
- Aslam Amin
- Asopa Mukesh
- Brouet Olivier Gerard
- Cruz Rosell Luis
- De Waele Jean-philippe
- Del Natale Mario
- Dominguez Cepeda Montserrat
- Dubey Poonam
- Mayorga Cendra Arturo Maria
- Pinilla Gallego Raquel
- Rodriguez Antibon Carlos
- Sivaprakasam Yuvaraj
- Tan Sue Een Jennifer
- Vishnu Raut Rakesh
- Zubizarreta Sanz Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43616 , F 162, S 8, H M 161696, I/A 100 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Apoderado
- Arroyo Martin Ricardo Luis
- Aslam Amin
- Asopa Mukesh
- Bailey Benjamin Jason
- Brouet Olivier Gerard
- Cruz Rosell Luis
- De Waele Jean-philippe
- Del Natale Mario
- Dominguez Cepeda Montserrat
- Gumdel Manoj Shamsundar
- Kannadasan Dhanasekharan
- Mayorga Cendra Arturo Maria
- Pinilla Gallego Raquel
- Rodriguez Antibon Carlos
- Shah Sugam
- Shaikh Aftab Ibrahim
- Tan Sue Een Jennifer
- Vecchiarelli Ferrante Franco Julian
- Zubizarreta Sanz Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43616 , F 162, S 8, H M 161696, I/A 100 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
Empresa: TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS BV
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37848 , F 55, S 8, H M 115328, I/A 20 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-28
Empresa: TYCO BUILDING SERVICES PRODUCTS BV
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37848 , F 55, S 8, H M 115328, I/A 20 (20/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-185-28
Apoderado
- Arroyo Martin Ricardo Luis
- Asopa Mukesh
- Bailey Benjamin Jason
- Brouet Olivier Gerard
- Cruz Rosell Luis
- De Waele Jean-philippe
- Del Natale Mario
- Dominguez Cepeda Montserrat
- Gumdel Manoj Shamsundar
- Kannadasan Dhanasekharan
- Mayorga Cendra Arturo Maria
- Pinilla Gallego Raquel
- Rodriguez Antibon Carlos
- Tan Sue Een Jennifer
- Vecchiarelli Ferrante Franco Julian
- Zubizarreta Sanz Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43616 , F 161, S 8, H M 161696, I/A 99 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-28
VER MAS ACTOS
Información de DEL NATALE MARIO
Mostramos los datos de DEL NATALE MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL NATALE MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos