MAYORGA CENDRA ARTURO
Informe ejecutivo de MAYORGA CENDRA ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MAYORGA CENDRA ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/08/2021 | |
JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL | Apoderado Solidario | 20/08/2015 |
VINCULACIONES DE MAYORGA CENDRA ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MAYORGA CENDRA ARTURO
Empresa: JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41883 , F 151, S 8, H M 46201, I/A 110 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Empresa: CLARIOS PLASTICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Hanna Brian David
- Mayorga Cendra Arturo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154 , F 58, S 8, H A 125286, I/A 27 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-03
Empresa: JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arribas Llanos Javier
- Bayo Perez Josep
- Bocanegra Mascuñano Francisco Javier
- Bourree Ghislain Marcel Lambert
- Carci Cervera Armando
- Delicado Oliva Pedro
- Fes Garcia Maria Del Pilar
- Flores Diaz Manuel
- Florez Leibar Enrique
- Gonzalez Tejeira Alfredo
- Pelegri Cazorla Irene
- Perez Alcaraz Jesus
- Ramo Oduna Felix
- Roubi Patrick Francois
- Rubio Herrero Desiderio
- Sala Farre Albert
- Sebastia Sancho Blanca
- Veyrenche Celine Marie
- Vidal Nebot Rosa
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Mayorga Cendra Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36311 , F 31, S 8, H M 46201, I/A 84 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Empresa: JOHNSON CONTROLS PLASTICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Carci Cervera Armando
- Mayorga Cendra Arturo
- Valera Y Martos Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3638 , F 29, S 8, H A 125286, I/A 14 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-03
Empresa: JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arribas Llanos Javier
- Bayo Perez Josep
- Bocanegra Mascuñano Francisco Javier
- Bourree Ghislain Marcel Lambert
- Carci Cervera Armando
- Delicado Oliva Pedro
- Fes Garcia Maria Del Pilar
- Flores Diaz Manuel
- Florez Leibar Enrique
- Giuliani Maurizio
- Gonzalez Tejeira Alfredo
- Pelegri Cazorla Irene
- Perez Alcaraz Jesus
- Ramo Oduna Felix
- Roubi Patrick Francois
- Rubio Herrero Desiderio
- Sala Farre Albert
- Sebastia Sancho Blanca
- Veyrenche Celine Marie
- Vidal Nebot Rosa
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Mayorga Cendra Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29711 , F 30, S 8, H M 46201, I/A 73 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-179-28
Empresa: JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL
Apoderado Solidario
- Carci Cervera Armando
- Mayorga Cendra Arturo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 198, S 8, H B 6045, I/A 93 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-163-08
Empresa: JOHNSON CONTROLS ALAGON SA
Apoderado Mancomunado
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Castella Salat Juan Carlos
- Delgado Palomino Carlos
- Esparza Herraiz Javier
- Esparza Herraiz Javier
- Fernandez Martinez Ana Maria
- Gil Arauzo Jesus Javier
- Gil Arauzo Jesus Javier
- Gil Arauzo Jesus Javier
- Gil Arauzo Jesus Javier
- Mayorga Cendra Arturo
- Pamies Loste Eduardo
- Pamies Loste Eduardo
- Pamies Loste Eduardo
- Pamies Loste Eduardo
- Peinado Dominguez Juan
- Salinas Sanchez Jesus
- Viñuales Larraz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 127, S 8, H Z 12880, I/A 64 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-50
Empresa: JOHNSON CONTROLS INTERIORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8944, L 6229, F 152, S 8, H V 130878, I/A 13 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-46
Empresa: JOHNSON CONTROLS PLASTICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522 , F 182, S 8, H A 125286, I/A 3 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-03
Empresa: JOHNSON CONTROLS INTERIORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8944, L 6229, F 150, S 8, H V 130878, I/A 8 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-46
VER MAS ACTOS
Información de MAYORGA CENDRA ARTURO
Mostramos los datos de MAYORGA CENDRA ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MAYORGA CENDRA ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos