CABERO CABALLERO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de CABERO CABALLERO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CABERO CABALLERO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YANFENG INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/03/2020 | |
YANFENG INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TECHNOLOGY SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/02/2018 |
VINCULACIONES DE CABERO CABALLERO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CABERO CABALLERO JUAN MANUEL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabero Caballero Juan Manuel
- Fernandez Martinez Ana Maria
- Rivera Mascaros Sonia
- Velasco Javaloyas Miguel Angel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10082, L 7364, F 214, S 8, H V 162751, I/A 13 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabero Caballero Juan Manuel
- Fernandez Martinez Ana Maria
- Garcia Dominguez Miriam
- Rivera Mascaros Sonia
- Velasco Javaloyas Miguel Angel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10082, L 7364, F 211, S 8, H V 162751, I/A 9 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabero Caballero Juan Manuel
- Carci Cervera Armando
- Garcia Dominguez Miriam
- Gomez Garcia Onieva Elena
- Velasco Javaloyas Miguel Angel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10082, L 7364, F 211, S 8, H V 162751, I/A 9 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-46
Empresa: JOHNSON CONTROLS COMPONENTS SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Bellaja Gabrielle
- Cabero Caballero Juan Manuel
- Cornejo Larburu Ignacio
- Grossova Iveta
- Liptak Lubos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30059 , F 148, S 8, H M 541032, I/A 10 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabero Caballero Juan Manuel
- Cornejo Larburu Ignacio
- Grossova Iveta
- Liptak Lubos
- Velasco Javaloyas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30059 , F 158, S 8, H M 541033, I/A 8 (04/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-176-28
Empresa: JOHNSON CONTROLS INTERIORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Cabero Caballero Juan Manuel
- Cabero Caballero Juan Manuel
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Coch Milan
- Cornejo Larburu Ignacio
- Cornejo Larburu Ignacio
- Correira Mendez Alves Pedro Miguel
- De Santander Habig Alfredo
- Garcia Dominguez Miriam
- Garcia Dominguez Miriam
- Grossova Iveta
- Halamcek Vladimir
- Kovalcik Martin
- Kozakova Martina
- Liptak Lubos
- Mayorga Cendra Arturo Maria
- Millers Matthias
- Millers Matthias
- Peinado Dominguez Juan
- Peman Perez Serrano Jose Maria
- Sosova Silvia
- Telepovski Michal
- Trembova Zuzana
- Velasco Javayolas Miguel Angel
- Velasco Javayolas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8945, L 6230, F 91, S 8, H V 130878, I/A 17 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cabero Caballero Juan Manuel
- Garcia Dominguez Miriam
- Velasco Javaloyas Miguel Angel
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9888, L 7170, F 155, S 8, H V 162751, I/A 4 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-46
Empresa: JOHNSON CONTROLS INTERIORES SL
Apoderado Mancomunado
- Andrew Voltolina Frank
- Bremkamp Cristoph
- Brouet Olivier
- Cabero Caballero Juan Manuel
- Cabero Caballero Juan Manuel
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Cornejo Larburu Ignacio
- Cornejo Larburu Ignacio
- De Waele Jean-philippe
- Del Natale Mario
- Garcia Dominguez Miriam
- Garcia Dominguez Miriam
- Millers Matthias
- Millers Matthias
- Nettesheim Patrick
- Simons Richard
- Velasco Javayolas Miguel Angel
- Velasco Javayolas Miguel Angel
- Wysong Michael David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8944, L 6229, F 152, S 8, H V 130878, I/A 13 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-46
Empresa: JOHNSON CONTROLS INTERIORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8944, L 6229, F 152, S 8, H V 130878, I/A 13 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30059 , F 152, S 8, H M 541033, I/A 3 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-28
VER MAS ACTOS
Información de CABERO CABALLERO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de CABERO CABALLERO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CABERO CABALLERO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos