KARCHER KATJA
Informe ejecutivo de KARCHER KATJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE KARCHER KATJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOHNSON CONTROLS VALLADOLID SL | Apoderado | 26/01/2009 | 17/11/2015 |
JOHNSON CONTROLS CAPITAL SPAIN SL | Apoderado | 11/08/2015 | |
JOHNSON CONTROLS ALAGON SL | Apoderado Mancomunado | 19/12/2008 | 12/05/2015 |
VINCULACIONES DE KARCHER KATJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE KARCHER KATJA
Empresa: JOHNSON CONTROLS VALLADOLID SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Auzepy Eric
- Brouet Oliver
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Coch Milan
- Del Natale Mario
- Fernandez Martinez Ana Maria
- Garcia Comendador Alonso Julian Pedro
- Halamcek Vladimir
- Karcher Katja
- Kovalcik Martin
- Kozakova Martina
- Marcos Durantez Angel Jose
- Mayorga Cendra Arturo Maria
- Nettesheim Patrick
- Orobia Enfedaque Jose Luis
- Philippe De Waele Jean
- Sosova Silvia
- Telepovski Michal
- Trembova Zuzana
- Wysong Michael David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 112, S 8, H VA 1780, I/A 75 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-47
Empresa: JOHNSON CONTROLS INTERIORES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Cabero Caballero Juan Manuel
- Cabero Caballero Juan Manuel
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Coch Milan
- Cornejo Larburu Ignacio
- Cornejo Larburu Ignacio
- Correira Mendez Alves Pedro Miguel
- De Santander Habig Alfredo
- Garcia Dominguez Miriam
- Garcia Dominguez Miriam
- Grossova Iveta
- Halamcek Vladimir
- Kovalcik Martin
- Kozakova Martina
- Liptak Lubos
- Mayorga Cendra Arturo Maria
- Millers Matthias
- Millers Matthias
- Peinado Dominguez Juan
- Peman Perez Serrano Jose Maria
- Sosova Silvia
- Telepovski Michal
- Trembova Zuzana
- Velasco Javayolas Miguel Angel
- Velasco Javayolas Miguel Angel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8945, L 6230, F 91, S 8, H V 130878, I/A 17 (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
Empresa: JOHNSON CONTROLS ALAGON SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 126, S 8, H Z 12880, I/A 63 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-50
Empresa: JOHNSON CONTROLS VALLADOLID SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1140 , F 214, S 8, H VA 1780, I/A 55 (26/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-47
Empresa: JOHNSON CONTROLS ALAGON SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 121, S 8, H Z 12880, I/A 46 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-50
Información de KARCHER KATJA
Mostramos los datos de KARCHER KATJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de KARCHER KATJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos