OROBIA ENFEDAQUE JOSE LUIS
Informe ejecutivo de OROBIA ENFEDAQUE JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OROBIA ENFEDAQUE JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STULZ TECNIVEL SL | Apoderado | 31/07/2020 | |
CIATESA SERVICIO DE ASISTENCIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/10/2017 |
VINCULACIONES DE OROBIA ENFEDAQUE JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OROBIA ENFEDAQUE JOSE LUIS
Empresa: STULZ TECNIVEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Orobia Enfedaque Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38813 , F 37, S 8, H M 7686, I/A 94 (03/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-7-28
Empresa: CIATESA SERVICIO DE ASISTENCIA SA
Consejero
- Chaussin Eric Claude
- Crespo Barber Luis
- Orobia Enfedaque Jose Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877 , F 223, S 8, H CO 23443, I/A 20 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-14
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Moral Alvaro
- Orobia Enfedaque Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 118, S 8, H CO 1179, I/A 67 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-14
Consejero
- Chaussin Eric Claude
- Orobia Enfedaque Jose Luis
Presidente
- Orobia Enfedaque Jose Luis
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 118, S 8, H CO 1179, I/A 66 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-14
Empresa: STULZ TECNIVEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Orobia Enfedaque Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38813 , F 34, S 8, H M 7686, I/A 89 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Empresa: STULZ TECNIVEL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Orobia Enfedaque Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38813 , F 32, S 8, H M 7686, I/A 87 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Empresa: STULZ TECNIVEL SL
Apoderado
- Orobia Enfedaque Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38813 , F 31, S 8, H M 7686, I/A 84 (31/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Presidente
- Orobia Enfedaque Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2466 , F 118, S 8, H CO 1179, I/A 65 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-14
Empresa: CIATESA SERVICIO DE ASISTENCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877 , F 222, S 8, H CO 23443, I/A 19 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-14
Empresa: CIATESA SERVICIO DE ASISTENCIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Garcia Lopez Ana Maria
- Garcia Lopez Ana Maria
- Orobia Enfedaque Jose Luis
- Sanchez Henares Araceli
Apoderado Solidario
- Garcia Lopez Ana Maria
- Orobia Enfedaque Jose Luis
Apoderado
- Orobia Enfedaque Jose Luis
- Sanchez Henares Araceli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877 , F 222, S 8, H CO 23443, I/A 19 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-14
VER MAS ACTOS
Información de OROBIA ENFEDAQUE JOSE LUIS
Mostramos los datos de OROBIA ENFEDAQUE JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OROBIA ENFEDAQUE JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos