CORTINA OLMEDO JOSE RAMON
Informe ejecutivo de CORTINA OLMEDO JOSE RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CORTINA OLMEDO JOSE RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLARIOS PLASTICS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 11/04/2023 |
VINCULACIONES DE CORTINA OLMEDO JOSE RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CORTINA OLMEDO JOSE RAMON
Empresa: CLARIOS PLASTICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Abel Frank
- Cortina Olmedo Jose Ramon
- Krueger Patricia Claudia
- Valera Y Martos Enrique
- Wollschlager Natalie Ottilie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4384 , F 5, S 8, H A 125286, I/A 35 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-03
Empresa: CLARIOS PLASTICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cortina Olmedo Jose Ramon
- Cortina Olmedo Jose Ramon
- Domingo Cristo Jose Manuel
- Domingo Cristo Jose Manuel
- Gil Gil Francisco Manuel
- Gil Gil Francisco Manuel
Apoderado Mancomunado
- Carci Cervera Armando
- Cortina Olmedo Jose Ramon
- Domenech Gonzalez Victor
- Domingo Cristo Jose Manuel
- Gil Gil Francisco Manuel
- Krueger Patricia Claudia
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4384 , F 5, S 8, H A 125286, I/A 35 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-03
Empresa: CLARIOS PLASTICS SPAIN SL
Administrador Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4384 , F 4, S 8, H A 125286, I/A 31 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-03
Empresa: CLARIOS PLASTICS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Cortina Olmedo Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154 , F 59, S 8, H A 125286, I/A 31 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-104-03
Empresa: JOHNSON CONTROLS PLASTICS SPAIN SA
Administrador Solidario
- Cortina Olmedo Jose Ramon
- Domingo Cristo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4154 , F 54, S 8, H A 125286, I/A 21 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-03
Empresa: JOHNSON CONTROLS PLASTICS SPAIN SA
Administrador Solidario
- Cortina Olmedo Jose Ramon
- Domingo Cristo Jose Manuel
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 200, S 8, H A 125286, I/A 18 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-03
Empresa: JOHNSON CONTROLS PLASTICS SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cortina Olmedo Jose Ramon
- Cortina Olmedo Jose Ramon
Apoderado Mancomunado
- Cortina Olmedo Jose Ramon
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3638 , F 29, S 8, H A 125286, I/A 14 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-03
Información de CORTINA OLMEDO JOSE RAMON
Mostramos los datos de CORTINA OLMEDO JOSE RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CORTINA OLMEDO JOSE RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos