QUINTANO CALLEJA RAQUEL
Informe ejecutivo de QUINTANO CALLEJA RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE QUINTANO CALLEJA RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLARIOS PLASTICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/04/2023 | |
CLARIOS PLASTICS SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 22/12/2022 |
VINCULACIONES DE QUINTANO CALLEJA RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUINTANO CALLEJA RAQUEL
Empresa: CLARIOS PLASTICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carci Cervera Armando
- Domenech Gonzalez Victor
- Gomez Garcia Onieva Elena
- Quintano Calleja Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4384 , F 5, S 8, H A 125286, I/A 35 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-03
Empresa: CLARIOS PLASTICS SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Carci Cervera Armando
- Domenech Gonzalez Victor
- Quintano Calleja Raquel
- Valera Y Martos Enrique
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4384 , F 5, S 8, H A 125286, I/A 35 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-03
Empresa: CLARIOS PLASTICS SPAIN SL
Administrador Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4384 , F 4, S 8, H A 125286, I/A 31 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-03
Empresa: JOHNSON CONTROLS PLASTICS SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3926 , F 200, S 8, H A 125286, I/A 18 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-03
Información de QUINTANO CALLEJA RAQUEL
Mostramos los datos de QUINTANO CALLEJA RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUINTANO CALLEJA RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos