ASIN LACAMBRA ALBERTO
Informe ejecutivo de ASIN LACAMBRA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ASIN LACAMBRA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | Apoderado | 16/05/2024 | |
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | Apoderado | 04/08/2023 | |
ADIENT SEATING HOLDING SPAIN SL | Apoderado | 12/05/2016 | |
JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL | Apoderado Mancomunado | 03/02/2016 |
VINCULACIONES DE ASIN LACAMBRA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ASIN LACAMBRA ALBERTO
Apoderado
- Asin Lacambra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 329, I/A 477 (16/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-98-20
Empresa: ADIENT REAL ESTATE HOLDING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Asin Lacambra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4579 , F 145, S 8, H Z 61543, I/A 14 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-50
Empresa: ADIENT SEATING SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Asin Lacambra Alberto
- Asin Lacambra Alberto
- Le Brun Jean-marc
- Pavla Marian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4662 , F 177, S 8, H Z 59370, I/A 35 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-50
Empresa: ADIENT AUTOMOTIVE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Asin Lacambra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4184 , F 31, S 8, H Z 59371, I/A 33 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-50
Apoderado
- Asin Lacambra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 49, S 8, H SS 329, I/A 470 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-20
Empresa: ADIENT REAL ESTATE HOLDING SPAIN SL
Apoderado
- Asin Lacambra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4233 , F 67, S 8, H Z 61543, I/A 10 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-50
Empresa: ADIENT AUTOMOTIVE SL
Apoderado
- Asin Lacambra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4184 , F 29, S 8, H Z 59371, I/A 28 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-50
Empresa: JOHNSON CONTROLS EUROSIT SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35984 , F 120, S 8, H M 646544, I/A 14 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: JOHNSON CONTROLS AE SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4184 , F 44, S 8, H Z 59370, I/A 10 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-50
Empresa: JOHNSON CONTROLS HOLDING SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34210 , F 16, S 8, H M 615400, I/A 8 (12/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-95-28
VER MAS ACTOS
Información de ASIN LACAMBRA ALBERTO
Mostramos los datos de ASIN LACAMBRA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ASIN LACAMBRA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos