ESCOLAR CARLES PERE
Informe ejecutivo de ESCOLAR CARLES PERE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE ESCOLAR CARLES PERE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BODEGAS JAUME SERRA SL | Administrador Mancomunado | 01/02/2021 | 28/11/2022 |
RAIMAT SL | Apoderado | 23/06/2009 | 20/05/2019 |
CODORNIU SA | Apoderado | 23/06/2009 | 20/05/2019 |
LEGARIS SL | Apoderado | 17/06/2009 | 26/04/2019 |
CADES PENEDES SA | REPR.143 RRM | 01/08/2013 | 25/03/2019 |
JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 07/09/2015 | |
JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 21/05/2009 | 07/09/2015 |
CADES PENEDES SA | Presidente | 14/03/2013 | 01/08/2013 |
CADES PENEDES SA | Consejero | 14/03/2013 | 01/08/2013 |
PARTICIPACION ECOLOGICA SA | Representante | 18/06/2009 | 22/01/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ESCOLAR CARLES PERE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCOLAR CARLES PERE
Empresa: BODEGAS JAUME SERRA SL
Administrador Mancomunado
- Escolar Carles Pere
- Gonzalez Villacañas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46744 , F 221, S 8, H B 284137, I/A 22 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: BODEGAS JAUME SERRA SL
Administrador Mancomunado
- Escolar Carles Pere
- Gonzalez Villacañas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46744 , F 218, S 8, H B 284137, I/A 19 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Empresa: RAIMAT SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bailo Esteve Alvaro
- Escolar Carles Pere
- Farre Fernandez Urrutia Javier
- Pinart Sabat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38785 , F 223, S 8, H B 52916, I/A 78 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: CODORNIU SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Bailo Esteve Alvaro
- Escolar Carles Pere
- Farre Fernandez Urrutia Javier
- Pinart Sabat Marta
- Pinart Sabat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44595 , F 177, S 8, H B 62284, I/A 213 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: LEGARIS SL
Apoderado
- Bailo Esteve Alvaro
- Bailo Esteve Alvaro
- Escolar Carles Pere
- Farre Fernandez Urrutia Javier
- Pinart Sabat Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1124 , F 209, S 8, H VA 13087, I/A 31 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-47
Empresa: CADES PENEDES SA
REPR.143 RRM
- Escolar Carles Pere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37276 , F 56, S 8, H B 33092, I/A 48 (25/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-63-08
Empresa: JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Arana Jose Luis
- Arana Jose Luis
- Arana Jose Luis
- Arana Jose Luis
- Arnau Aguilar Sergio
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- Carci Cervera Armando
- De Santander Habig Alfredo
- Dehler Magdalena
- Delgado Palomino Carlos
- Escolar Carles Pere
- Escolar Carles Pere
- Esparza Herraiz Javier
- Fassbender Juergen
- Fernandez Martinez Ana Maria
- Grossova Iveta
- Guillen Molina Alicia
- Herreros Lopez Begoña
- Kohmann Petra
- Liptak Lubos
- Matthias Millers
- Mayorga Cendra Arturo Maria
- Peinado Dominguez Juan
- Tejerina Espla Jose Luis
- Tejerina Espla Jose Luis
- Tejerina Espla Jose Luis
- Tejerina Espla Jose Luis
- Viñuales Larraz Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32295 , F 119, S 8, H M 581286, I/A 6 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Empresa: CADES PENEDES SA
Presidente
REPR.143 RRM
- Escolar Carles Pere
- Heredia Figuerola Adolfo
- Marce Casas Joan
- Ratera Foraste Jorge
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37276 , F 53, S 8, H B 33092, I/A 42 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Empresa: CADES PENEDES SA
Consejero
- Escolar Carles Pere
- Heredia Figuerola Adolfo
- Julia Llopart Jordi
- Marce Casas Joan
- Ratera Foraste Jordi
Presidente
- Escolar Carles Pere
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37276 , F 53, S 8, H B 33092, I/A 42 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Empresa: CADES PENEDES SA
Consejero
- Escolar Carles Pere
Presidente
- Escolar Carles Pere
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37276 , F 53, S 8, H B 33092, I/A 41 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
VER MAS ACTOS
Información de ESCOLAR CARLES PERE
Mostramos los datos de ESCOLAR CARLES PERE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCOLAR CARLES PERE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos