PALAU NAVARRO MANUEL
Informe ejecutivo de PALAU NAVARRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALAU NAVARRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 30/03/2020 | 14/02/2022 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 30/03/2020 | 14/02/2022 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 07/04/2017 | 30/03/2020 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 07/04/2017 | 30/03/2020 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 09/07/2014 | 07/04/2017 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 09/07/2014 | 07/04/2017 |
VINCULACIONES DE PALAU NAVARRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALAU NAVARRO MANUEL
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Beltran Mañas Noelia
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Consejero
- Beltran Mañas Francisco Javier
- Beltran Mañas Noelia
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 68, S 8, H CS 32345, I/A 12 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Beltran Mañas Noelia
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Consejero
- Bada Bover Antonio
- Beltran Mañas Noelia
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 8 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Beltran Mañas Joaquin
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Consejero
- Bada Bover Antonio
- Beltran Mañas Joaquin
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 8 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Beltran Mañas Joaquin
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Consejero
- Bada Bover Antonio
- Beltran Mañas Joaquin
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 7 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Beltran Mañas Joaquin
- Palau Navarro Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 7 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Beltran Mañas Joaquin
- De Pablo Crucy Alexis Jose
- Palau Navarro Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Información de PALAU NAVARRO MANUEL
Mostramos los datos de PALAU NAVARRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALAU NAVARRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos