DE PABLO GALI ENRIQUE
Informe ejecutivo de DE PABLO GALI ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE PABLO GALI ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 28/07/2010 |
VINCULACIONES DE DE PABLO GALI ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE PABLO GALI ENRIQUE
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 68, S 8, H CS 32345, I/A 13 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Beltran Mañas Francisco Javier
- Beltran Mañas Noelia
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
- De Pablo Gali Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 68, S 8, H CS 32345, I/A 12 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bada Bover Antonio
- Beltran Mañas Noelia
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
- De Pablo Gali Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 8 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bada Bover Antonio
- Beltran Mañas Joaquin
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
- De Pablo Gali Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 8 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bada Bover Antonio
- Beltran Mañas Joaquin
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
- De Pablo Gali Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 7 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- De Pablo Gali Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 7 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Apoderado Mancomunado
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Melia Vicente
- Mañas Rodriguez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 5 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- De Pablo Gali Enrique
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Melia Vicente
- Mañas Rodriguez Maria
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-12
Información de DE PABLO GALI ENRIQUE
Mostramos los datos de DE PABLO GALI ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE PABLO GALI ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos