BELTRAN MAÑAS FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de BELTRAN MAÑAS FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BELTRAN MAÑAS FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Secretario | 08/02/2022 | 14/02/2022 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 08/02/2022 | 14/02/2022 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 09/07/2014 | 07/04/2017 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Secretario | 28/07/2010 | 09/07/2014 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 28/07/2010 | 09/07/2014 |
VINCULACIONES DE BELTRAN MAÑAS FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRAN MAÑAS FRANCISCO JAVIER
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Beltran Mañas Francisco Javier
- Beltran Mañas Noelia
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
Secretario
- Beltran Mañas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 68, S 8, H CS 32345, I/A 12 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero
- Beltran Mañas Francisco Javier
Secretario
- Beltran Mañas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 67, S 8, H CS 32345, I/A 11 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 7 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
- Beltran Mañas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bada Bover Antonio
- Beltran Mañas Francisco Javier
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Melia Vicente
- Gonzalez Dimberneri Constantino
- Mañas Rodriguez Maria
- Palau Monfort Manuel
Presidente
Secretario
- Beltran Mañas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-12
Información de BELTRAN MAÑAS FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de BELTRAN MAÑAS FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRAN MAÑAS FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos