BADA BOVER ANTONIO
Informe ejecutivo de BADA BOVER ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BADA BOVER ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 30/03/2020 | 08/02/2022 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Secretario | 30/03/2020 | 08/02/2022 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Secretario | 07/04/2017 | 30/03/2020 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 07/04/2017 | 30/03/2020 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 09/07/2014 | 07/04/2017 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 28/07/2010 | 09/07/2014 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Presidente | 28/07/2010 |
VINCULACIONES DE BADA BOVER ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADA BOVER ANTONIO
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero
- Bada Bover Antonio
Secretario
- Bada Bover Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 67, S 8, H CS 32345, I/A 11 (08/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bada Bover Antonio
- Beltran Mañas Noelia
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
Secretario
- Bada Bover Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 8 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bada Bover Antonio
- Beltran Mañas Joaquin
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
Secretario
- Bada Bover Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 8 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Bada Bover Antonio
- Beltran Mañas Joaquin
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
Secretario
- Bada Bover Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 7 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 7 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Bada Bover Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-12
Información de BADA BOVER ANTONIO
Mostramos los datos de BADA BOVER ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADA BOVER ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos