PALAU MONFORT MANUEL
Informe ejecutivo de PALAU MONFORT MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PALAU MONFORT MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Apoderado Mancomunado | 14/02/2022 | |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 09/07/2014 | 07/04/2017 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 28/07/2010 | 09/07/2014 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Presidente | 28/07/2010 | 09/07/2014 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 28/07/2010 | |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero Delegado | 28/07/2010 |
VINCULACIONES DE PALAU MONFORT MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALAU MONFORT MANUEL
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 68, S 8, H CS 32345, I/A 13 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 7 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Palau Monfort Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Palau Monfort Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado
- Palau Monfort Manuel
Consejero Delegado Mancomunado
- Fabregat Melia Vicente
- Mañas Rodriguez Maria
- Palau Monfort Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-12
Información de PALAU MONFORT MANUEL
Mostramos los datos de PALAU MONFORT MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALAU MONFORT MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos