FABREGAT MELIA VICENTE
Informe ejecutivo de FABREGAT MELIA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FABREGAT MELIA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Apoderado Mancomunado | 14/02/2022 | |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Apoderado Mancomunado | 09/07/2014 | 14/02/2022 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 09/07/2014 | 07/04/2017 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 28/07/2010 | 09/07/2014 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 28/07/2010 | 09/07/2014 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Secretario | 28/07/2010 |
VINCULACIONES DE FABREGAT MELIA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABREGAT MELIA VICENTE
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Apoderado Mancomunado
- Beltran Mañas Joaquin
- De Pablo Cruci Alexis
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Melia Vicente
- Fabregat Melia Vicente
- Mañas Rodriguez Maria
- Palau Monfort Manuel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 68, S 8, H CS 32345, I/A 13 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 7 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Apoderado Mancomunado
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Melia Vicente
- Mañas Rodriguez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 5 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- De Pablo Gali De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Melia Vicente
- Mañas Rodriguez Maria
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Melia Vicente
- Mañas Rodriguez Maria
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
- Fabregat Melia Vicente
- Mañas Rodriguez Maria
- Palau Monfort Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
- Fabregat Melia Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 2 (28/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-151-12
Información de FABREGAT MELIA VICENTE
Mostramos los datos de FABREGAT MELIA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABREGAT MELIA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos