BELTRAN MAÑAS JOAQUIN
Informe ejecutivo de BELTRAN MAÑAS JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BELTRAN MAÑAS JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Apoderado Mancomunado | 31/08/2021 | 14/02/2022 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 07/04/2017 | 30/03/2020 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 07/04/2017 | 30/03/2020 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 09/07/2014 | 07/04/2017 |
INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA | Consejero | 09/07/2014 | 07/04/2017 |
VINCULACIONES DE BELTRAN MAÑAS JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BELTRAN MAÑAS JOAQUIN
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 68, S 8, H CS 32345, I/A 13 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Apoderado Mancomunado
- Beltran Mañas Joaquin
- De Pablo Cruci Alexis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 67, S 8, H CS 32345, I/A 9 (31/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-172-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Beltran Mañas Joaquin
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Consejero
- Bada Bover Antonio
- Beltran Mañas Joaquin
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 8 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Beltran Mañas Joaquin
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Consejero
- Bada Bover Antonio
- Beltran Mañas Joaquin
- De Pablo Gali Enrique
- Fabregat Llopis Vicente
- Palau Navarro Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 7 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Beltran Mañas Joaquin
- Palau Navarro Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 66, S 8, H CS 32345, I/A 7 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-12
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DE AZAHAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Beltran Mañas Joaquin
- De Pablo Crucy Alexis Jose
- Palau Navarro Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1545, L 1107, F 65, S 8, H CS 32345, I/A 3 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-12
Información de BELTRAN MAÑAS JOAQUIN
Mostramos los datos de BELTRAN MAÑAS JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BELTRAN MAÑAS JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos