ORDOÑEZ FLORES DIONISIO
Informe ejecutivo de ORDOÑEZ FLORES DIONISIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORDOÑEZ FLORES DIONISIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Consejero | 27/12/2023 |
VINCULACIONES DE ORDOÑEZ FLORES DIONISIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORDOÑEZ FLORES DIONISIO
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 14 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 14 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Consejero
- Ordoñez Flores Dionisio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 221, S 8, H CO 29866, I/A 10 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-14
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 224, S 8, H CO 29866, I/A 7 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-14
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 5 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-14
Consejero Delegado Solidario
- Ordoñez Flores Dionisio
- Villa Molina Juan Jose
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 5 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-14
Consejero Delegado Solidario
- Ordoñez Flores Dionisio
- Villa Molina Juan Jose
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 222, S 8, H CO 29866, I/A 3 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-14
Administrador Unico
- Ordoñez Flores Dionisio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 222, S 8, H CO 29866, I/A 3 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-14
Administrador Unico
- Ordoñez Flores Dionisio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 216, S 8, H CO 29866, I/A 1 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-14
Información de ORDOÑEZ FLORES DIONISIO
Mostramos los datos de ORDOÑEZ FLORES DIONISIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORDOÑEZ FLORES DIONISIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos