ARJONA PEDROSA CRISTOBAL
Informe ejecutivo de ARJONA PEDROSA CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ARJONA PEDROSA CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Consejero Delegado Solidario | 13/08/2024 | |
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Consejero | 27/12/2023 |
VINCULACIONES DE ARJONA PEDROSA CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARJONA PEDROSA CRISTOBAL
Consejero Delegado Solidario
- Arjona Pedrosa Cristobal
- Zurera Palma Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 29866, I/A 15 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-14
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 14 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Consejero Delegado
- Arjona Pedrosa Cristobal
- Zurera Palma Antonio
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 14 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Consejero Delegado
- Arjona Pedrosa Cristobal
- Zurera Palma Antonio
Consejero
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
- Alarcon Navajas Cristobal
- Arjona Pedrosa Cristobal
- Martos Ariza Jose Manuel
- Zurera Palma Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 221, S 8, H CO 29866, I/A 10 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-14
Información de ARJONA PEDROSA CRISTOBAL
Mostramos los datos de ARJONA PEDROSA CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARJONA PEDROSA CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos