LOZANO MOLINA FRANCISCO
Informe ejecutivo de LOZANO MOLINA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE LOZANO MOLINA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Secretario No Consejero | 27/12/2023 | |
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Apoderado Mancomunado | 27/12/2011 |
VINCULACIONES DE LOZANO MOLINA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOZANO MOLINA FRANCISCO
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Lozano Molina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 14 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Lozano Molina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 14 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Lozano Molina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 224, S 8, H CO 29866, I/A 7 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-14
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Lozano Molina Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 224, S 8, H CO 29866, I/A 7 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-14
Apoderado Mancomunado
- Aguilera Gonzalez Jose Angel
- Alarcon Navajas Cristobal
- Lozano Molina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 224, S 8, H CO 29866, I/A 6 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-14
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Lozano Molina Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 5 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-14
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Lozano Molina Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 5 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-14
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Lozano Molina Francisco
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 222, S 8, H CO 29866, I/A 3 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-14
Información de LOZANO MOLINA FRANCISCO
Mostramos los datos de LOZANO MOLINA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOZANO MOLINA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos