HIDALGO MORENO JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de HIDALGO MORENO JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE HIDALGO MORENO JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATLANTICO SUR 2008 SL | Administrador Unico | 18/07/2011 | 29/04/2014 |
ATLANTICO SUR 2008 SL | Socio Unico | 29/09/2011 | 28/04/2014 |
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Consejero | 18/06/2010 | 19/05/2011 |
INVEST TERRAMAR 2007 SL | Administrador Unico | 02/09/2009 |
VINCULACIONES DE HIDALGO MORENO JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HIDALGO MORENO JUAN MANUEL
Empresa: ATLANTICO SUR 2008 SL
Administrador Unico
- Hidalgo Moreno Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 130, S 8, H SE 90611, I/A 6 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-41
Empresa: ATLANTICO SUR 2008 SL
Nuevo Socio Único
- Hidalgo Moreno Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 127, S 8, H SE 90611, I/A 3 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-41
Empresa: ATLANTICO SUR 2008 SL
Administrador Unico
- Hidalgo Moreno Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 862 , F 57, S 8, H H 16706,H , I/ 2 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-21
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
- Hidalgo Moreno Juan Manuel
- Ordoñez Flores Dionisio
- Pacheco Moreno Antonio
- Villa Molina Juan Jose
- Zurera Palma Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 5 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-14
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
- Hidalgo Moreno Juan Manuel
- Ordoñez Flores Dionisio
- Pacheco Moreno Antonio
- Villa Molina Juan Jose
- Zurera Palma Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 222, S 8, H CO 29866, I/A 3 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-14
Empresa: INVEST TERRAMAR 2007 SL
Administrador Unico
- Hidalgo Moreno Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4527 , F 60, S 8, H SE 70470, I/A 2 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-41
Información de HIDALGO MORENO JUAN MANUEL
Mostramos los datos de HIDALGO MORENO JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HIDALGO MORENO JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos