AGUILERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de AGUILERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUILERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Consejero | 27/12/2023 | |
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Apoderado Mancomunado | 21/04/2010 |
VINCULACIONES DE AGUILERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
Consejero
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
- Alarcon Navajas Cristobal
- Arjona Pedrosa Cristobal
- Martos Ariza Jose Manuel
- Ordoñez Flores Dionisio
- Zurera Palma Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 14 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
- Alarcon Navajas Cristobal
- Arjona Pedrosa Cristobal
- Martos Ariza Jose Manuel
- Ordoñez Flores Dionisio
- Zurera Palma Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 14 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
- Alarcon Navajas Cristobal
- Arjona Pedrosa Cristobal
- Martos Ariza Jose Manuel
- Zurera Palma Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 221, S 8, H CO 29866, I/A 10 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-14
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
- Alarcon Navajas Cristobal
- Arevalo Molina Manuel
- Arjona Pedrosa Cristoba
- Martos Ariza Jose Manuel
- Zurera Palma Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 224, S 8, H CO 29866, I/A 7 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-14
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
- Arjona Pedrosa Cristoba
- Galiot Erena Andres
- Muñoz Castro Melchor
- Ordoñez Flores Dionisio
- Villa Molina Juan Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 224, S 8, H CO 29866, I/A 7 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-14
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
- Arjona Pedrosa Cristoba
- Galiot Erena Andres
- Muñoz Castro Melchor
- Ordoñez Flores Dionisio
- Villa Molina Juan Jose
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 5 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-14
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
- Hidalgo Moreno Juan Manuel
- Ordoñez Flores Dionisio
- Pacheco Moreno Antonio
- Villa Molina Juan Jose
- Zurera Palma Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 5 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-14
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
- Hidalgo Moreno Juan Manuel
- Ordoñez Flores Dionisio
- Pacheco Moreno Antonio
- Villa Molina Juan Jose
- Zurera Palma Jose Maria
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 222, S 8, H CO 29866, I/A 3 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-14
Apoderado Mancomunado
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 220, S 8, H CO 29866, I/A 2 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-14
Información de AGUILERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de AGUILERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILERA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos