ALARCON NAVAJAS CRISTOBAL
Informe ejecutivo de ALARCON NAVAJAS CRISTOBAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALARCON NAVAJAS CRISTOBAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Consejero | 27/12/2023 | |
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Apoderado Mancomunado | 27/12/2011 |
VINCULACIONES DE ALARCON NAVAJAS CRISTOBAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALARCON NAVAJAS CRISTOBAL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 14 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 14 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Consejero Delegado
Consejero
- Aguilera Gonzalez Francisco Javier
- Alarcon Navajas Cristobal
- Arjona Pedrosa Cristobal
- Martos Ariza Jose Manuel
- Zurera Palma Antonio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 221, S 8, H CO 29866, I/A 10 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-14
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 224, S 8, H CO 29866, I/A 7 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-14
Apoderado Mancomunado
- Aguilera Gonzalez Jose Angel
- Alarcon Navajas Cristobal
- Lozano Molina Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 224, S 8, H CO 29866, I/A 6 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-14
Información de ALARCON NAVAJAS CRISTOBAL
Mostramos los datos de ALARCON NAVAJAS CRISTOBAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALARCON NAVAJAS CRISTOBAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos