ZURERA PALMA ANTONIO
Informe ejecutivo de ZURERA PALMA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZURERA PALMA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Consejero Delegado Solidario | 13/08/2024 | |
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Presidente | 27/12/2023 | |
SOCIEDAD OPERADORA LOGISTICA AVANCE SA | Consejero | 27/12/2023 |
VINCULACIONES DE ZURERA PALMA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZURERA PALMA ANTONIO
Consejero Delegado Solidario
- Arjona Pedrosa Cristobal
- Zurera Palma Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 29866, I/A 15 (13/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-160-14
Consejero
Presidente
- Zurera Palma Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 14 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Consejero Delegado
- Arjona Pedrosa Cristobal
- Zurera Palma Antonio
Consejero
Presidente
- Zurera Palma Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 223, S 8, H CO 29866, I/A 14 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-14
Consejero Delegado
- Arjona Pedrosa Cristobal
- Zurera Palma Antonio
Consejero
Presidente
- Zurera Palma Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2176 , F 221, S 8, H CO 29866, I/A 10 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-14
Consejero Delegado
- Zurera Palma Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 225, S 8, H CO 29866, I/A 8 (14/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-14
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Zurera Palma Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2175 , F 224, S 8, H CO 29866, I/A 7 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-14
Información de ZURERA PALMA ANTONIO
Mostramos los datos de ZURERA PALMA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZURERA PALMA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos