LUPION GASCON MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de LUPION GASCON MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LUPION GASCON MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado Mancomunado | 09/01/2023 | |
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado Mancomunado | 19/08/2019 | |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Apoderado Mancomunado | 11/04/2017 | |
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado Mancomunado | 10/01/2017 | |
CLUB MEDITERRANEE SA | Secretario No Consejero | 13/05/2014 | |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Secretario No Consejero | 13/05/2014 | |
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado | 21/02/2013 | |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Apoderado | 20/02/2013 |
VINCULACIONES DE LUPION GASCON MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LUPION GASCON MARIA DOLORES
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado
- Lupion Gascon Maria Dolores
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 63, S 8, H B 41882, I/A 42 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado
- David Dos Santos Delgado
- Eyal Eli Amzallag
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 62, S 8, H B 41882, I/A 39 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Apoderado Mancomunado
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Lopez Llagostera Meritxell
- Lupion Gascon Maria Dolores
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 20, S 8, H B 43476, I/A 52 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Lupion Gascon Maria Dolores
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 35 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Secretario No Consejero
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 19, S 8, H B 43476, I/A 49 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Secretario No Consejero
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 33 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado
- Charles Henri Flanagan
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Lopez Llagostera Meritxell
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 32 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado
- Christophe Noel Henri Fuss
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Jean Francois Defour
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 75, S 8, H B 41882, I/A 28 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Apoderado
- Charles Henri Flanagan
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 18, S 8, H B 43476, I/A 48 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
Apoderado
- Christophe Noel Henri Fuss
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Jean Francois Defour
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 17, S 8, H B 43476, I/A 45 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
VER MAS ACTOS
Información de LUPION GASCON MARIA DOLORES
Mostramos los datos de LUPION GASCON MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LUPION GASCON MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos