CHARLES HENRI FLANAGAN
Informe ejecutivo de CHARLES HENRI FLANAGAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CHARLES HENRI FLANAGAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Apoderado | 20/02/2013 | 11/04/2017 |
CLUB MEDITERRANEE SA | Presidente | 21/02/2013 | 10/01/2017 |
CLUB MEDITERRANEE SA | Consejero | 21/02/2013 | 10/01/2017 |
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado | 21/02/2013 | 10/01/2017 |
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado | 10/01/2017 |
VINCULACIONES DE CHARLES HENRI FLANAGAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHARLES HENRI FLANAGAN
Apoderado
- Charles Henri Flanagan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 20, S 8, H B 43476, I/A 52 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado
- Charles Henri Flanagan
- Charles Henri Flanagan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 35 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Consejero
- Charles Henri Flanagan
- Laure Chantal Brunel Ep Baume
Presidente
- Charles Henri Flanagan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 34 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado
- Charles Henri Flanagan
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Lopez Llagostera Meritxell
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 32 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado
- Charles Henri Flanagan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 77, S 8, H B 41882, I/A 31 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Consejero
- Charles Henri Flanagan
- Laure Chantal Brunel Ep Baume
Presidente
- Charles Henri Flanagan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 76, S 8, H B 41882, I/A 30 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Apoderado
- Charles Henri Flanagan
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 18, S 8, H B 43476, I/A 48 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
Información de CHARLES HENRI FLANAGAN
Mostramos los datos de CHARLES HENRI FLANAGAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHARLES HENRI FLANAGAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos