LOPEZ LLAGOSTERA MERITXELL
Informe ejecutivo de LOPEZ LLAGOSTERA MERITXELL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOPEZ LLAGOSTERA MERITXELL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Apoderado Mancomunado | 11/04/2017 |
VINCULACIONES DE LOPEZ LLAGOSTERA MERITXELL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOPEZ LLAGOSTERA MERITXELL
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Llagostera Meritxell
Apoderado
- Lopez Llagostera Meritxell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 62, S 8, H B 41882, I/A 39 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Apoderado Mancomunado
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Lopez Llagostera Meritxell
- Lupion Gascon Maria Dolores
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 20, S 8, H B 43476, I/A 52 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eric Georges
- Lopez Llagostera Meritxell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 35 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado
- Charles Henri Flanagan
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Lopez Llagostera Meritxell
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 32 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Información de LOPEZ LLAGOSTERA MERITXELL
Mostramos los datos de LOPEZ LLAGOSTERA MERITXELL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOPEZ LLAGOSTERA MERITXELL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos