ERIC GEORGES
Informe ejecutivo de ERIC GEORGES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ERIC GEORGES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB MEDITERRANEE SA | Consejero | 23/11/2020 | |
CLUB MEDITERRANEE SA | Consejero | 10/01/2017 |
VINCULACIONES DE ERIC GEORGES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ERIC GEORGES
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Consejero
- Eric Georges
- Franck Robert Vigneron
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 63, S 8, H B 41882, I/A 41 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eric Georges
Apoderado
Consejero
Presidente
- Eric Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 61, S 8, H B 41882, I/A 38 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eric Georges
Apoderado
Consejero
- Eric Georges
Presidente
- Eric Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 180, S 8, H B 43476, I/A 54 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eric Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 20, S 8, H B 43476, I/A 52 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Consejero
- Eric Georges
- Patrick Calvet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 19, S 8, H B 43476, I/A 50 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eric Georges
- Lopez Llagostera Meritxell
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 35 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Consejero
- Eric Georges
- Franck Robert Vigneron
Presidente
- Eric Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 34 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Empresa: HOTELES Y CAMPAMENTOS SA
Consejero
- Eric Georges
- Jean Francois Defour
- Patrick Calvet
Presidente
- Eric Georges
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31791 , F 210, S 8, H B 42046, I/A 24 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Consejero
- Eric Georges
- Patrick Calvet
Presidente
- Eric Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 15, S 8, H B 43476, I/A 42 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-08
Empresa: HOTELES Y CAMPAMENTOS SA
Consejero
- Eric Georges
- Jean Francois Defour
- Patrick Calvet
Presidente
- Eric Georges
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30581 , F 208, S 8, H B 42046, I/A 20 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-08
Información de ERIC GEORGES
Mostramos los datos de ERIC GEORGES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ERIC GEORGES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos