HOTELES Y CAMPAMENTOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social HOTELES Y CAMPAMENTOS SA
CIF A08137275
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE HOTELES Y CAMPAMENTOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HOTELES Y CAMPAMENTOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anne Dominique Gobert | Apoderado | 16/04/2010 | 11/05/2011 |
Christophe Noel Henri Fuss | Apoderado | 16/04/2010 | 11/05/2011 |
Diana Sara Dantas Oliveira Bastos | Liquidador | 11/05/2011 | 11/05/2011 |
Diana Sara Dantas Oliveira Bastos | Secretario No Consejero | 25/03/2010 | 11/05/2011 |
Diana Sara Dantas Oliveira Bastos | Apoderado | 16/04/2010 | 11/05/2011 |
Eric Georges | Presidente | 25/03/2010 | 11/05/2011 |
Eric Georges | Consejero | 25/03/2010 | 11/05/2011 |
Francis Roland Pierre Beleau | Apoderado | 16/04/2010 | 11/05/2011 |
Franck Robert Vigneron | Apoderado | 16/04/2010 | 11/05/2011 |
Jean Francois Defour | Consejero | 25/03/2010 | 11/05/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE HOTELES Y CAMPAMENTOS SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31791 , F 210, S 8, H B 42046, I/A 24 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.32.- DISOLUCION Y LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31791 , F 210, S 8, H B 42046, I/A 24 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31791 , F 210, S 8, H B 42046, I/A 24 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31791 , F 210, S 8, H B 42046, I/A 24 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30581 , F 210, S 8, H B 42046, I/A 23 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30581 , F 209, S 8, H B 42046, I/A 22 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-72-08