CHRISTOPHE NOEL HENRI FUSS
Informe ejecutivo de CHRISTOPHE NOEL HENRI FUSS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CHRISTOPHE NOEL HENRI FUSS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado | 21/02/2013 | 22/10/2018 |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Apoderado | 20/02/2013 | 19/10/2018 |
HOTELES Y CAMPAMENTOS SA | Apoderado | 16/04/2010 | 11/05/2011 |
VINCULACIONES DE CHRISTOPHE NOEL HENRI FUSS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CHRISTOPHE NOEL HENRI FUSS
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Anne Dominique Gobert
- Christophe Noel Henri Fuss
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 61, S 8, H B 41882, I/A 38 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Christophe Noel Henri Fuss
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Jean Francois Defour
- Socias Maitret Juan Miguel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 180, S 8, H B 43476, I/A 54 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado
- Christophe Noel Henri Fuss
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Jean Francois Defour
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 75, S 8, H B 41882, I/A 28 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Apoderado
- Christophe Noel Henri Fuss
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Jean Francois Defour
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 17, S 8, H B 43476, I/A 45 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
Empresa: HOTELES Y CAMPAMENTOS SA
Apoderado
- Christophe Noel Henri Fuss
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Jean Francois Defour
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30581 , F 209, S 8, H B 42046, I/A 22 (16/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08
Información de CHRISTOPHE NOEL HENRI FUSS
Mostramos los datos de CHRISTOPHE NOEL HENRI FUSS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CHRISTOPHE NOEL HENRI FUSS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos