DIANA SARA DANTAS OLIVEIRA BASTOS
Informe ejecutivo de DIANA SARA DANTAS OLIVEIRA BASTOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIANA SARA DANTAS OLIVEIRA BASTOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado | 21/02/2013 | 22/10/2018 |
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado Mancomunado | 10/01/2017 | 22/10/2018 |
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado | 22/10/2018 | |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Apoderado | 20/02/2013 | 19/10/2018 |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Apoderado Mancomunado | 11/04/2017 | 19/10/2018 |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Apoderado | 19/10/2018 | |
CLUB MEDITERRANEE SA | Secretario No Consejero | 24/03/2010 | 13/05/2014 |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Secretario No Consejero | 11/06/2010 | 13/05/2014 |
HOTELES Y CAMPAMENTOS SA | Liquidador | 11/05/2011 | 11/05/2011 |
HOTELES Y CAMPAMENTOS SA | Secretario No Consejero | 25/03/2010 | 11/05/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DIANA SARA DANTAS OLIVEIRA BASTOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIANA SARA DANTAS OLIVEIRA BASTOS
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Anne Dominique Gobert
- Christophe Noel Henri Fuss
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 61, S 8, H B 41882, I/A 38 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-08
Apoderado Mancomunado
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Christophe Noel Henri Fuss
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Jean Francois Defour
- Socias Maitret Juan Miguel
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 180, S 8, H B 43476, I/A 54 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
Apoderado Mancomunado
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Lopez Llagostera Meritxell
- Lupion Gascon Maria Dolores
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 20, S 8, H B 43476, I/A 52 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Lupion Gascon Maria Dolores
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 35 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Secretario No Consejero
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 19, S 8, H B 43476, I/A 49 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Secretario No Consejero
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 33 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado
- Charles Henri Flanagan
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Lopez Llagostera Meritxell
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 32 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado
- Christophe Noel Henri Fuss
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Jean Francois Defour
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 75, S 8, H B 41882, I/A 28 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 75, S 8, H B 41882, I/A 27 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Apoderado
- Charles Henri Flanagan
- Diana Sara Dantas Oliveira Bastos
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 18, S 8, H B 43476, I/A 48 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
VER MAS ACTOS
Información de DIANA SARA DANTAS OLIVEIRA BASTOS
Mostramos los datos de DIANA SARA DANTAS OLIVEIRA BASTOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIANA SARA DANTAS OLIVEIRA BASTOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos