LAURE CHANTAL BRUNEL EP BAUME
Informe ejecutivo de LAURE CHANTAL BRUNEL EP BAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LAURE CHANTAL BRUNEL EP BAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Consejero | 20/02/2013 | 11/04/2017 |
CLUB MEDITERRANEE SA | Consejero | 21/02/2013 | 10/01/2017 |
VINCULACIONES DE LAURE CHANTAL BRUNEL EP BAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAURE CHANTAL BRUNEL EP BAUME
Consejero
- Laure Chantal Brunel Ep Baume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 19, S 8, H B 43476, I/A 51 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Consejero
- Charles Henri Flanagan
- Laure Chantal Brunel Ep Baume
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 78, S 8, H B 41882, I/A 34 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Consejero
- Charles Henri Flanagan
- Laure Chantal Brunel Ep Baume
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22714 , F 76, S 8, H B 41882, I/A 30 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-08
Consejero
- Laure Chantal Brunel Ep Baume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37421 , F 17, S 8, H B 43476, I/A 47 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
Información de LAURE CHANTAL BRUNEL EP BAUME
Mostramos los datos de LAURE CHANTAL BRUNEL EP BAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAURE CHANTAL BRUNEL EP BAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos