EYAL ELI AMZALLAG
Informe ejecutivo de EYAL ELI AMZALLAG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE EYAL ELI AMZALLAG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Presidente | 19/10/2018 | 18/05/2023 |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/10/2018 | 18/05/2023 |
SERVICIOS AUXILIARES DEL CLUB MEDITERRANEO SA | Consejero | 19/10/2018 | 18/05/2023 |
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado Mancomunado | 19/08/2019 | 09/01/2023 |
CLUB MEDITERRANEE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/10/2018 | 09/01/2023 |
CLUB MEDITERRANEE SA | Presidente | 22/10/2018 | 09/01/2023 |
CLUB MEDITERRANEE SA | Consejero | 22/10/2018 | 09/01/2023 |
VINCULACIONES DE EYAL ELI AMZALLAG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EYAL ELI AMZALLAG
Consejero
- Eyal Eli Amzallag
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 182, S 8, H B 43476, I/A 57 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eyal Eli Amzallag
Consejero
Presidente
- Eyal Eli Amzallag
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 181, S 8, H B 43476, I/A 56 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-97-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado
- Eyal Eli Amzallag
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eyal Eli Amzallag
Consejero
- Eyal Eli Amzallag
Presidente
- Eyal Eli Amzallag
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 63, S 8, H B 41882, I/A 42 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado
- David Dos Santos Delgado
- Eyal Eli Amzallag
- Lupion Gascon Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 62, S 8, H B 41882, I/A 39 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-08
Empresa: CLUB MEDITERRANEE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eyal Eli Amzallag
Consejero
- Eyal Eli Amzallag
Presidente
- Eyal Eli Amzallag
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46325 , F 61, S 8, H B 41882, I/A 38 (22/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eyal Eli Amzallag
Consejero
- Eyal Eli Amzallag
Presidente
- Eyal Eli Amzallag
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37715 , F 180, S 8, H B 43476, I/A 54 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-08
Información de EYAL ELI AMZALLAG
Mostramos los datos de EYAL ELI AMZALLAG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EYAL ELI AMZALLAG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos