DEGRYSE LUC
Informe ejecutivo de DEGRYSE LUC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DEGRYSE LUC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 28/11/2014 | |
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 07/12/2011 |
VINCULACIONES DE DEGRYSE LUC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEGRYSE LUC
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado
- Degryse Luc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 86, S 8, H M 111262, I/A 52 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Consejero
- Degryse Luc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 86, S 8, H M 111262, I/A 52 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 85, S 8, H M 111262, I/A 51 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Bernard Marc Henri
- Degryse Luc
- Gazeau Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 84, S 8, H M 111262, I/A 48 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 82, S 8, H M 111262, I/A 46 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 81, S 8, H M 111262, I/A 44 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Degryse Luc
- Emery Brigitte
- Gauthier Carole
- Granvaud Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 82, S 8, H M 111262, I/A 43 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Información de DEGRYSE LUC
Mostramos los datos de DEGRYSE LUC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEGRYSE LUC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos