ORIEZ THIERRY
Informe ejecutivo de ORIEZ THIERRY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORIEZ THIERRY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Apoderado | 17/12/2013 | 28/11/2014 |
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Presidente | 27/11/2012 | 25/09/2014 |
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Consejero | 27/11/2012 | 25/09/2014 |
VINCULACIONES DE ORIEZ THIERRY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORIEZ THIERRY
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Cecillon Paul Henri
- Emery Brigitte
- Oriez Thierry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 84, S 8, H M 111262, I/A 48 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Consejero
- Oriez Thierry
- Rousseau Julian Marie Eloi
Presidente
- Oriez Thierry
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 83, S 8, H M 111262, I/A 47 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado
- Bernard Marc
- Degryse Luc
- Emery Brigitte
- Oriez Thierry
- Yves Gazeau Manuel Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 82, S 8, H M 111262, I/A 46 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Consejero
- Degryse Luc
- Gauthier Carole
- Oriez Thierry
Presidente
- Oriez Thierry
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 81, S 8, H M 111262, I/A 44 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 81, S 8, H M 111262, I/A 44 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Información de ORIEZ THIERRY
Mostramos los datos de ORIEZ THIERRY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORIEZ THIERRY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos