GAUTHIER CAROLE
Informe ejecutivo de GAUTHIER CAROLE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GAUTHIER CAROLE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAUTHIER CAROLE
Empresa: BONPOINT ESPAÑA SL
Apoderado
- Borgmann Charlotte Stephanie Benedicte
- Gauthier Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33062 , F 69, S 8, H M 595120, I/A 5 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Gauthier Carole
- Gauthier Carole
- Granvaud Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 82, S 8, H M 111262, I/A 46 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Consejero
- Gauthier Carole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 82, S 8, H M 111262, I/A 45 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 81, S 8, H M 111262, I/A 44 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 81, S 8, H M 111262, I/A 44 (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Degryse Luc
- Emery Brigitte
- Gauthier Carole
- Granvaud Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 82, S 8, H M 111262, I/A 43 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Información de GAUTHIER CAROLE
Mostramos los datos de GAUTHIER CAROLE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAUTHIER CAROLE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos