YVES GAZEAU MANUEL ALAIN
Informe ejecutivo de YVES GAZEAU MANUEL ALAIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE YVES GAZEAU MANUEL ALAIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Apoderado | 17/12/2013 |
VINCULACIONES DE YVES GAZEAU MANUEL ALAIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE YVES GAZEAU MANUEL ALAIN
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado
- Bernard Marc
- Degryse Luc
- Emery Brigitte
- Oriez Thierry
- Yves Gazeau Manuel Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 82, S 8, H M 111262, I/A 46 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: S.T. DUPONT IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Rios Martinez Pedro
- Yves Gazeau Manuel Alain
Apoderado Solidario
- Yves Gazeau Manuel Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28239 , F 212, S 8, H M 28141, I/A 54 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Empresa: S.T. DUPONT IBERIA SA
Consejero
- Yves Gazeau Manuel Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28239 , F 212, S 8, H M 28141, I/A 54 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Empresa: S.T. DUPONT IBERIA SA
Apoderado Mancomunado
- Rios Martinez Pedro
- Yves Gazeau Manuel Alain
Apoderado Solidario
- Yves Gazeau Manuel Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28239 , F 210, S 8, H M 28141, I/A 53 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Empresa: ORFARLABO SA
Consejero
- Yves Gazeau Manuel Alain
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28239 , F 209, S 8, H M 28141, I/A 52 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-28
Empresa: VALEO SERVICE ESPAÑA SA
Apoderado
- Yves Gazeau Manuel Alain
- Yves Gazeau Manuel Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18326 , F 18, S 8, H M 65435, I/A 103 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-119-28
Empresa: VALEO SERVICE ESPAÑA SA
Apoderado
- Yves Gazeau Manuel Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18326 , F 16, S 8, H M 65435, I/A 100 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Información de YVES GAZEAU MANUEL ALAIN
Mostramos los datos de YVES GAZEAU MANUEL ALAIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de YVES GAZEAU MANUEL ALAIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos