BERNARD MARC HENRI
Informe ejecutivo de BERNARD MARC HENRI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNARD MARC HENRI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 28/11/2014 | 22/04/2016 |
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Consejero | 25/09/2014 | 22/04/2016 |
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Presidente | 25/09/2014 | 23/09/2015 |
VINCULACIONES DE BERNARD MARC HENRI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNARD MARC HENRI
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Bernard Marc Henri
- Gazeau Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 85, S 8, H M 111262, I/A 51 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Consejero
- Bernard Marc Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 85, S 8, H M 111262, I/A 51 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 84, S 8, H M 111262, I/A 49 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Bernard Marc Henri
- Degryse Luc
- Gazeau Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 84, S 8, H M 111262, I/A 48 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Consejero
- Bernard Marc Henri
- Gazeau Manuel
Presidente
- Bernard Marc Henri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 83, S 8, H M 111262, I/A 47 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28
Información de BERNARD MARC HENRI
Mostramos los datos de BERNARD MARC HENRI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNARD MARC HENRI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos