GAZEAU MANUEL
Informe ejecutivo de GAZEAU MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GAZEAU MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 28/11/2014 | 22/04/2016 |
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Consejero | 25/09/2014 | 23/09/2015 |
VINCULACIONES DE GAZEAU MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAZEAU MANUEL
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Bernard Marc Henri
- Gazeau Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 85, S 8, H M 111262, I/A 51 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 84, S 8, H M 111262, I/A 49 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Bernard Marc Henri
- Degryse Luc
- Gazeau Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 84, S 8, H M 111262, I/A 48 (28/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-233-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Consejero
- Bernard Marc Henri
- Gazeau Manuel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 83, S 8, H M 111262, I/A 47 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28
Información de GAZEAU MANUEL
Mostramos los datos de GAZEAU MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAZEAU MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos