PELONG FREDERIC DIDIER
Informe ejecutivo de PELONG FREDERIC DIDIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PELONG FREDERIC DIDIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 06/08/2018 | 04/01/2019 |
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Consejero | 23/09/2015 | 04/01/2019 |
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Apoderado | 09/06/2017 | 04/01/2019 |
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Apoderado | 04/01/2019 | |
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Apoderado | 22/04/2016 | 04/01/2019 |
CHRISTOFLE ESPAÑA SA | Presidente | 23/09/2015 | 06/08/2018 |
VINCULACIONES DE PELONG FREDERIC DIDIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PELONG FREDERIC DIDIER
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Pelong Frederic Didier
Apoderado
- Pelong Frederic Didier
- Pelong Frederic Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 88, S 8, H M 111262, I/A 54 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Consejero
- Pelong Frederic Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 88, S 8, H M 111262, I/A 54 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Pelong Frederic Didier
- Popeler-bardin Emmanuelle Francine
- Thomann Elodie Marie Cecile
- Wouters Remy Nathalie Gabrielle
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 87, S 8, H M 111262, I/A 53 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Presidente
- Pelong Frederic Didier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 87, S 8, H M 111262, I/A 53 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado
- Pelong Frederic Didier
- Popeler-bardin Emmanuelle Francine
- Thomann Elodie Marie Cecile
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 86, S 8, H M 111262, I/A 52 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Apoderado
- Degryse Luc
- Pelong Frederic Didier
- Popeler-bardin Emmanuelle Francine
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 85, S 8, H M 111262, I/A 51 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Empresa: CHRISTOFLE ESPAÑA SA
Consejero
- Pelong Frederic Didier
Presidente
- Pelong Frederic Didier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19671 , F 84, S 8, H M 111262, I/A 49 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Información de PELONG FREDERIC DIDIER
Mostramos los datos de PELONG FREDERIC DIDIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PELONG FREDERIC DIDIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos