CALVO MOYA MARIA LUISA
Informe ejecutivo de CALVO MOYA MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CALVO MOYA MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE BAZA SL | Secretario | 16/01/2020 | |
EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE BAZA SL | Consejero | 16/01/2020 |
VINCULACIONES DE CALVO MOYA MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CALVO MOYA MARIA LUISA
Consejero
Presidente
Secretario
- Calvo Moya Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 97, S 8, H GR 27514, I/A 8 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-18
Consejero
Presidente
Secretario
- Calvo Moya Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 97, S 8, H GR 27514, I/A 8 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Calvo Moya Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1578 , F 166, S 8, H GR 10788, I/A 13 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-18
Consejero
Presidente
Secretario
- Calvo Moya Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 137, S 8, H GR 37310, I/A 4 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-18
Consejero
Presidente
Secretario
- Calvo Moya Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 136, S 8, H GR 37310, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Calvo Moya Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 136, S 8, H GR 37310, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Consejero
- Alles Landa Alfredo
- Calvo Moya Maria Luisa
- Garcia Garaluz Maria Aurora
- Jabalera Cruz Pedro
- Segura Segura Manuel Francisco
Secretario
- Calvo Moya Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 96, S 8, H GR 27514, I/A 7 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Calvo Moya Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 12 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Calvo Moya Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 12 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Presidente
Secretario
- Calvo Moya Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1161 , F 96, S 8, H GR 27514, I/A 6 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-18
VER MAS ACTOS
Información de CALVO MOYA MARIA LUISA
Mostramos los datos de CALVO MOYA MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CALVO MOYA MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos