GRANERO MARIN JUAN LUIS
Informe ejecutivo de GRANERO MARIN JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GRANERO MARIN JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA | Consejero | 29/11/2011 | 02/03/2016 |
SERVICIOS JURIDICOS BAZA SL | Liquidador | 11/05/2012 | 11/05/2012 |
SERVICIOS JURIDICOS BAZA SL | Administrador Unico | 11/05/2012 | |
MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA | Consejero | 18/01/2010 | 29/11/2011 |
VINCULACIONES DE GRANERO MARIN JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANERO MARIN JUAN LUIS
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 12 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Empresa: SERVICIOS JURIDICOS BAZA SL
Liquidador
- Granero Marin Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 120, S 8, H GR 23607, I/A 2 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-18
Empresa: SERVICIOS JURIDICOS BAZA SL
Administrador Unico
- Granero Marin Juan Luis
Liquidador
- Granero Marin Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1078 , F 120, S 8, H GR 23607, I/A 2 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-96-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 11 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 11 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 210, S 8, H GR 10788, I/A 10 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 210, S 8, H GR 10788, I/A 10 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-18
Información de GRANERO MARIN JUAN LUIS
Mostramos los datos de GRANERO MARIN JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANERO MARIN JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos