SORROCHE CARRILLO MANUEL
Informe ejecutivo de SORROCHE CARRILLO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SORROCHE CARRILLO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA | Consejero | 29/11/2011 | 02/03/2016 |
MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA | Consejero | 18/01/2010 | 29/11/2011 |
VINCULACIONES DE SORROCHE CARRILLO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SORROCHE CARRILLO MANUEL
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 12 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 11 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 211, S 8, H GR 10788, I/A 11 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 210, S 8, H GR 10788, I/A 10 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-18
Empresa: MATADERO MUNICIPAL DE BAZA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 742 , F 210, S 8, H GR 10788, I/A 10 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-17-18
Información de SORROCHE CARRILLO MANUEL
Mostramos los datos de SORROCHE CARRILLO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SORROCHE CARRILLO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos